KRS 0000018732
NIP7791378246
REGON63075051000000
NazwaSHERWIN-WILLIAMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSHERWIN-WILLIAMS POLAND
Data rejestracji 11 cze 2001 (23 lata temu) 11 cze 2001
Data usunięcia 26 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TĘCZOWA, 2, GŁUCHOWO, 62-052, KOMORNIKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 293000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNESHERWIN-WILLIAMS DIVERSIFIED BRANDS LIMITED
Wspólnik
2016-10-24
2017-01-26
586 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 293.000,00 ZŁ
SHERWIN-WILLIAMS SWEDEN AKTIEBOLAG
Wspólnik
2001-06-11
2016-10-24
586 UDZIAŁÓW PO 500 PLN O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 293.000,00 PLN
LARS BIRGER NORDGREN
Prokurent
2016-10-24
2017-01-26
SAMOISTNA
ANNA KASPRZYK PEDA
Prokurent
2001-06-11
2017-01-26
SAMOISTNA
ANDRZEJ MIECZYSŁAW NAGÓRKO
Prokurent
2001-06-11
2003-02-20
SAMOISTNA
TOMASZ MEDARD SŁOJEWSKI
Prokurent
2003-02-20
2016-10-24
SAMOISTNA
JEFFREY JAMES MIKLICH
Prokurent
2015-03-24
2017-01-26
1974-03-09
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU - SAMODZIELNIE.
KARL ALLAN SANDER
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR
2001-06-11
2002-04-05
KAJ BRANDT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-11
2002-04-05
KAJ BRANDT
PREZES ZARZĄDU
2002-04-05
2013-03-19
BENGT WIMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-11
2002-04-05
TOMMY VALDEMAR WERNMARK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-05
2005-07-27
HEIDE FLEMMING
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-27
2008-01-07
CARL GUNNAR MAGNUS BERGENDORFF
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-07
2011-08-22
GRAHAM BUCHAN
PREZES ZARZĄDU - DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI Z RADY NADZORCZEJ
2011-08-22
2011-12-21
GRAHAM BUCHAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-21
2014-10-29
DENNIS KARNSTEIN
PREZES ZARZĄDU
2013-03-19
2015-10-05
2001-06-11
2011-08-22
"BECKER ACROMA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-11
2001-07-02
OWSIANA, 5, PLEWISKA, 62-052, PLEWISKA, POLSKA
2001-07-02
2008-01-07
OWSIANA, 5, PLEWISKA, 62-064, PLEWISKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie