KRS 0000017887
NIP7532101596
REGON53167071000000
Nazwa"DEKA-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDEKA-PLUS
Data rejestracji 07 cze 2001 (23 lata temu) 07 cze 2001
Data usunięcia 14 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NYSA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 350000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKJADWIGA FELISA PLUCIŃSKA
Beneficjent
KRZYSZTOF SZCZEPAN SOROKOWSKI
reprezentant
MACIEJ SOBCZAK
Beneficjent
RYSZARD JOHNSON
Wspólnik
2001-06-07
2003-12-18
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
PIOTR SOROKOWSKI
Wspólnik
2001-06-07
2022-04-14
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 ZŁ
Wspólnik
2002-06-04
2003-12-18
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
53119173000000
KRZYSZTOF SZCZEPAN SOROKOWSKI
Wspólnik
2002-06-04
2003-12-18
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
JADWIGA FELISA PLUCIŃSKA
Wspólnik
2003-12-18
2022-04-14
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ
MACIEJ SOBCZAK
Wspólnik
2004-10-20
2022-04-14
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000,00 ZŁ.
KRZYSZTOF SZCZEPAN SOROKOWSKI
Prokurent
2002-06-04
2007-11-12
SAMOISTNA
JADWIGA FELIKSA PLUCIŃSKA
Prokurent
2005-10-26
2007-03-09
SAMOISTNA
KRZYSZTOF SZCZEPAN SOROKOWSKI
Likwidator
2007-11-12
2022-04-14
JADWIGA FELISA PLUCIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MACIEJ SOBCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD-JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU
RYSZARD JOHNSON
PREZES
2001-06-07
2005-12-14
STANISŁAW JÓZEF BARGIEL
PREZES
2005-12-14
2007-11-12
2001-06-07
2007-11-12
"DEKA-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-07
2002-06-04
WYSPIAŃSKIEGO, 4, NYSA, 48-300, NYSA, POLSKA
2002-06-04
2003-12-18
KRUCZKOWSKIEGO, 1, NYSA, 48-300, NYSA, POLSKA
2003-12-18
2017-01-23
KRUCZKOWSKIEGO, 1, NYSA, 48-303, NYSA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie