KRS 0000017872
NIP5710003430
REGON00043941100000
NazwaOKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W DZIAŁDOWIE
Krótka nazwaOKRĘGOWA MLECZARSKA W DZIAŁDOWIE
Data rejestracji 19 cze 2001 (23 lata temu) 19 cze 2001
Data usunięcia 07 lis 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KAROLA MAŁŁKA, 2, DZIAŁDOWO, 13-200, DZIAŁDOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#1551Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓWKRZYSZTOF FRANCISZEK RYCHCIK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-19
2007-11-07
ANDRZEJ ROMAN SKRZYPEK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-19
2002-06-07
KRZYSZTOF ADAM SMERECZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-19
2002-06-07
TADEUSZ ŚNIEGOCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-19
2002-06-07
HENRYK EDMUND TRZASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-19
2002-06-07
JULIAN ANTONI WAŃKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-06-19
2002-06-07
EDWARD OKOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-07
2007-11-07
ANDRZEJ LUBACZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-07
2007-11-07
HENRYK JÓZEF DŁUGOKIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-19
2002-06-07
ZBIGNIEW GROSZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-19
2007-11-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
ROMAN SARNOWSKI
PREZES
2001-06-19
2007-11-07
ROMUALDA OSTROWICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-19
2002-09-30
JAN KAZIMIERZ FREJNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-19
2007-11-07
MAREK BOGACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-30
2007-11-07
2001-06-19
2007-11-07
SPÓŁDZIELNIA
2001-06-19
2007-11-07
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W DZIAŁDOWIE
2001-06-19
2007-11-07
KAROLA MAŁŁKA, 2, DZIAŁDOWO, 13-200, DZIAŁDOWO, POLSKA
2001-06-19
2007-11-07
1551Z - PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie