KRS 0000017813
REGON19142377800000
Nazwa"MOBIL TRUST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMOBIL TRUST
Data rejestracji 13 cze 2001 (23 lata temu) 13 cze 2001
Data usunięcia 10 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -------------, ---, GDAŃSK, -----, -------------, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #6021A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI #6021B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY DROGOWY #6021C POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT ROZKŁADOWY #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #744 REKLAMA #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #72 INFORMATYKAMARIUSZ ANDRZEJ NIEMIER
Wspólnik
2002-09-13
2003-09-11
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,- ZŁ
BOGUSŁAW GRABOWSKI
Wspólnik
2003-09-11
2017-01-10
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ
MARIUSZ KRZEMIŃSKI
Wspólnik
2001-06-13
2002-09-13
40 /CZTERDZIEŚCI/ UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4000 /CZTERY TYSIĄCE/ ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
MAREK PAWŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-13
2003-01-28
MARIUSZ KRZEMIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-13
2002-09-13
MARIUSZ ANDRZEJ NIEMIER
PREZES ZARZĄDU
2003-01-28
2003-09-11
BOGUSŁAW GRABOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-09-11
2017-01-10
2001-06-13
2002-09-13
ASESORA, 10, GDAŃSK, 80-119, GDAŃSK, POLSKA
2002-09-13
2004-09-14
SŁOWACKIEGO, 59 E, GDAŃSK, 80-257, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie