KRS 0000017729
REGON27123417900000
Nazwa"NIEMPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNIEMPOL
Data rejestracji 01 paź 2001 (23 lata temu) 01 paź 2001
Data usunięcia 27 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---------, ---, BYTOM, ------, -------, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #2413Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH #5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #2414Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCHANDRZEJ CZESŁAW MILLER
Wspólnik
2001-10-01
2017-01-27
45 UDZIAŁÓW PO 500ZŁ KAŻDY
GEORG JAROCKI
Wspólnik
2001-10-01
2017-01-27
10 UDZIAŁÓW PO 500ZŁ KAŻDY
HENRYK WŁADYSŁAW STALIGA
Wspólnik
2001-10-01
2017-01-27
45 UDZIAŁÓW PO 500ZŁ KAŻDY
GEORG JAROCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2017-01-27
EWA MAŁGORZATA MILLER
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2013-11-28
MAURYCY LUDOMIR STALIGA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2017-01-27
ROBERT WOJCIECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2017-01-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZADU MOŻE SAMODZIELNIE SKŁADAĆ WSZELKIE OŚWIADCZENIA
HENRYK WŁADYSŁAW STALIGA
PREZES ZARZĄDU
2001-10-01
2015-01-30
ANDRZEJ CZESŁAW MILLER
WICEPREZES ZARZADU
2001-10-01
2013-11-29
2001-10-01
2005-02-25
STRZELCÓW BYTOMSKICH, 87A, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie