KRS 0000017601
NazwaEUROTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEUROTEK
Data rejestracji 06 cze 2001 (23 lata temu) 06 cze 2001
Data usunięcia 30 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC ZGODY, 5, WROCŁAW, 50-432, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓWROMAN ANDRZEJ PISKORSKI
Wspólnik
2001-06-06
2003-11-20
17 UDZIAŁÓW PO 1000 PLN ŁĄCZNIE 17000 PLN
MAREK JACEK JANAS
Wspólnik
2001-06-06
2020-01-30
17 UDZIAŁÓW PO 1000 PLN ŁĄCZNIE 17000 PLN
ANDRZEJ PIOTR PLOCH
Wspólnik
2001-06-06
2003-11-20
17 UDZIAŁÓW PO 1000 PLN ŁĄCZNIE 17000 PLN
TOMASZ DANIEL HERMAN
Wspólnik
2003-11-20
2020-01-30
17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁ.(SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WOJCIECH PAPROTNY
Wspólnik
2003-11-20
2020-01-30
17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁ.(SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ROMAN ANDRZEJ PISKORSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-06
2003-11-20
MAREK JACEK JANAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-06
2003-11-20
MAREK JACEK JANAS
PREZES ZARZĄDU
2003-11-20
2020-01-30
ANDRZEJ PIOTR PLOCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-06
2003-11-20
WOJCIECH PAPROTNY
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-11-20
2020-01-30
TOMASZ DANIEL HERMAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-11-20
2020-01-30
2001-06-06
2003-11-20
WOJSZYCKA, 15, WROCŁAW, 53-006, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie