KRS 0000017336
NIP5270161313
REGON01181793600000
Nazwa"ALSTOR" A.ZWIERZYNSKI I WSPÓLNICY - SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"ALSTOR" A.ZWIERZYNSKI I WSPÓLNICY -
Data rejestracji 26 cze 2001 (23 lata temu) 26 cze 2001
Data usunięcia 27 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres WENECKA, 12, WARSZAWA, 03-244, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5270161313
data rejestracji 06 maj 1996
status Czynny
02114010100000340363001033
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
09114010100000340363001004
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
36114010100000340363001003
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
51103010320000000009171301
BH III Oddział w Warszawie
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
56103010320000000009171308
BH III Oddział w Warszawie
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
63114010100000340363001002
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
68114010100000340363001009
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
72114010100000340363001034
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
90114010100000340363001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
93124010531111001073985315
PEKAO IV Oddział w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4763Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWMAŁGORZATA MARIA KROK
Beneficjent
ADAM ZWIERZYNSKI
Beneficjent
MAŁGORZATA MARIA KROK
ZGŁASZAJĄCY - INNY
MAŁGORZATA MARIA KROK
Prokurent
2019-10-02
2021-03-30
PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE ŁĄCZNIE ZE WSPÓLNIKIEM ADAM ZWIERZYNSKI LUB JAN SIWEK
TOMASZ OBŁUSKI
Prokurent
2021-03-30
2022-10-27
PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE ZE WSPÓLNIKIEM ADAMEM ZWIERZYŃSKI, JANEM SIWEK LUB MAŁGORZATĄ KROK.
KRZYSZTOF ANDRZEJ MAJEK
Prokurent
2018-09-28
2022-10-27
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE ZE WSPÓLNIKIEM ADAMEM ZWIERZYNSKIM LUB JANEM SIWKIEM
MAREK JÓZEF KROK
Prokurent
2017-11-17
2022-10-27
PROKURA SAMOISTNA
DOMINIK TROJANOWSKI
Prokurent
2017-11-17
2019-10-02
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE ZE WSPÓLNIKIEM ADAMEM ZWIERZYNSKIM LUB JANEM SIWKIEM
MARCIN CICHECKI
Prokurent
2017-11-17
2019-10-02
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE ZE WSPÓLNIKIEM TOMASZEM SZUKAŁĄ LUB JAROSŁAWEM KUPCEM.
TOMASZ PAWEŁ SZUKAŁA
Wspólnik
2001-06-26
2019-05-24
JANUSZ JÓZEF GIERCZYŃSKI
Wspólnik
2001-06-26
2019-01-24
JAROSŁAW ADAM KUPIEC
Wspólnik
2001-06-26
2019-05-24
JAN KRZYSZTOF SIWEK
Wspólnik
2001-06-26
2022-02-08
TERESA WERONIKA ZWIERZYNSKI
Wspólnik
2001-06-26
2012-03-07
ADAM ANDRZEJ ZWIERZYNSKI
Wspólnik
2012-03-07
2022-10-27
MAŁGORZATA MARIA KROK
Wspólnik
2021-06-02
2022-10-27
MAŁGORZATA MARIA KROK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ADAM ZWIERZYNSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
PREZES ZARZĄDU ALSTOR SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDWÓCH WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
TERESA WERONIKA ZWIERZYNSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-06-26
2012-03-07
JANUSZ JÓZEF GIERCZYŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-06-26
2019-01-24
TOMASZ PAWEŁ SZUKAŁA
Członek Organu Reprezentacji
2001-06-26
2019-05-24
JAROSŁAW ADAM KUPIEC
Członek Organu Reprezentacji
2001-06-26
2019-05-24
JAN KRZYSZTOF SIWEK
Członek Organu Reprezentacji
2001-06-26
2022-02-08
ADAM ZWIERZYNSKI
Członek Organu Reprezentacji
2012-03-07
2022-10-27
MAŁGORZATA MARIA KROK
Członek Organu Reprezentacji
2021-06-02
2022-10-27
2001-06-26
2019-05-24
"ALSTOR" T. SZUKAŁA I WSPÓLNICY - SPÓŁKA JAWNA
2019-05-24
2019-07-10
"ALSTOR" A.ZWIERZYŃSKI I WSPÓLNICY - SPÓŁKA JAWNA
2001-06-26
2008-03-06
JAGIELLOŃSKA, 74, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie