KRS 0000017293
NIP6960007599
REGON00409693600000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROMOS" MAREK TARNOWSKI, JACEK TURZAŃSKI, JANUSZ WDOWCZYK, EDWARD ZAREMBA - SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROMOS" MAREK TARNOWSKI, JACEK TURZAŃSKI, JANUSZ WDOWCZYK, EDWARD ZAREMBA -
Data rejestracji 11 cze 2001 (23 lata temu) 11 cze 2001
Data usunięcia 09 lut 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres WROCŁAWSKA, 147, GOSTYŃ, 63-800, GOSTYŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6960007599
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
07109012580000000133286250
SANPL 1 Oddział w Gostyniu
ul. Bojanowskiego 22 63-800 gostyński POLSKA
23105012141000009031881445
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
29109012580000000025014066
SANPL 1 Oddział w Gostyniu
ul. Bojanowskiego 22 63-800 gostyński POLSKA
36109012580000000117909191
SANPL 1 Oddział w Gostyniu
ul. Bojanowskiego 22 63-800 gostyński POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#5152 SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCHJANUSZ STANISŁAW WDOWCZYK
Beneficjent
JACEK ADAM TURZAŃSKI
Beneficjent
EDWARD ZAREMBA
Beneficjent
IRENA MARIA TARNOWSKA
Beneficjent
JANUSZ STANISŁAW WDOWCZYK
zgłaszający - członek zarządu
JACEK ADAM TURZAŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
EDWARD ZAREMBA
zgłaszający - członek zarządu
MAREK TARNOWSKI
Wspólnik
2001-06-11
2009-02-09
JACEK TURZAŃSKI
Wspólnik
2001-06-11
2009-02-09
JANUSZ WDOWCZYK
Wspólnik
2001-06-11
2009-02-09
EDWARD ZAREMBA
Wspólnik
2001-06-11
2009-02-09
JANUSZ STANISŁAW WDOWCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JACEK ADAM TURZAŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
EDWARD ZAREMBA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
IRENA MARIA TARNOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiZGODNIE Z PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH WSPÓLNIKÓW.
MAREK TARNOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-06-11
2009-02-09
JACEK TURZAŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-06-11
2009-02-09
JANUSZ WDOWCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2001-06-11
2009-02-09
EDWARD ZAREMBA
Członek Organu Reprezentacji
2001-06-11
2009-02-09
2001-06-11
2009-02-09
SPÓŁKA JAWNA
2001-06-11
2009-02-09
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROMOS" MAREK TARNOWSKI, JACEK TURZAŃSKI, JANUSZ WDOWCZYK, EDWARD ZAREMBA - SPÓŁKA JAWNA
2001-06-11
2009-02-09
WROCŁAWSKA, 147, GOSTYŃ, 63-800, GOSTYŃ, POLSKA
2001-06-11
2009-02-09
5152 - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
2001-06-11
2009-02-09
5153A - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.
2001-06-11
2009-02-09
6024B - USŁUGI TRANSPORTOWE
2001-06-11
2009-02-09
6311C - PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie