KRS 0000017141
REGON01604597000000
Nazwa"VIGOSS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVIGOSS POLSKA
Data rejestracji 05 cze 2001 (23 lata temu) 05 cze 2001
Data usunięcia 02 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWODWORSKA, 7, MICHAŁÓW REGINÓW, 05-119, LEGIONOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#1810Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5124Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5530A RESTAURACJE #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5116Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANACAGRI UTKU CAGLAR
Wspólnik
2001-06-05
2001-07-30
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 1000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
AHMET YALCINDAG
Wspólnik
2001-07-30
2019-04-02
100 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ
HASIB CRNOVRSANIN
Wspólnik
2001-12-11
2002-08-01
30 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ
RAMO CRNOVRSANIN
Wspólnik
2001-12-11
2002-09-20
60 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60000 ZŁ
RAMIS KAS
Wspólnik
2001-06-05
2001-07-30
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 1000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
AHMET KAYAN
Wspólnik
2001-06-05
2001-07-30
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 1000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
RAMIS KAS
PREZES
2001-06-05
2001-07-30
AHMET KAYAN
WICEPREZES
2001-06-05
2001-07-30
CAGRI UTKU CAGLAR
DYREKTOR
2001-06-05
2001-07-30
HASAN EZER
WICEPREZES
2001-06-05
2001-07-30
AHMET YALCINDAG
PREZES ZARZĄDU
2001-07-30
2019-04-02
HASIB CRNOVRSANIN
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-11
2002-08-01
RAMO CRNOVRSANIN
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-11
2002-09-20
2001-06-05
2001-07-30
MSZCZONOWSKA, 48, JANKI, 05-090, RASZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie