KRS 0000017102
NIP6110106004
REGON00801164100000
Nazwa"ELTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaELTEL
Data rejestracji 27 lip 2001 (23 lata temu) 27 lip 2001
Data usunięcia 08 kwi 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DŁUGA, 6, JELENIA GÓRA, 58-500, JELENIA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#3220B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7440Z REKLAMA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEROBERT CZAJKA
Wspólnik
2001-07-27
2004-05-28
33 UDZIAŁY - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 16500,-ZŁ
JANUSZ KUKUŁA
Wspólnik
2001-07-27
2011-04-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WITOLD MUSIAŁOWSKI
Wspólnik
2001-07-27
2011-04-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JANUSZ JÓZEF KUKUŁA
Likwidator
2010-06-15
2011-04-08
WITOLD DOMINIK MUSIAŁOWSKI
Likwidator
2010-06-15
2011-04-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z TRZECH OSÓB. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI, NIE ZASTRZEŻONYCH DLA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, WYSTARCZY DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
ROBERT CZAJKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-27
2004-05-28
JANUSZ KUKUŁA
PREZES ZARZĄDU
2001-07-27
2010-06-15
WITOLD MUSIAŁOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-27
2010-06-15
2001-07-27
2010-06-15
"ELTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie