KRS 0000017042
REGON09128238700000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SPEDTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SPEDTOR"
Data rejestracji 04 cze 2001 (23 lata temu) 04 cze 2001
Data usunięcia 29 sty 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MAGAZYNOWA, 92, INOWROCŁAW, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5162Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7440Z REKLAMA #9000 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCHZYGFRYD DRAPIEWSKI
Wspólnik
2001-06-04
2003-01-29
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁOTYCH
RYSZARD PAPKE
Wspólnik
2001-06-04
2003-01-29
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 ZŁOTYCH
NARCYZA HELENA JABKOWSKA
Wspólnik
2001-06-04
2003-01-29
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF STRZELCZAK
Wspólnik
2001-06-04
2003-01-29
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400 ZŁOTYCH
TOMASZ JERZY NOWAK
Wspólnik
2001-06-04
2003-01-29
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400 ZŁOTYCH
LILIANNA MARIA CICHOWLAS
Wspólnik
2001-06-04
2003-01-29
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400 ZŁOTYCH
ANDRZEJ SZCZEPANIAK
Wspólnik
2001-06-04
2003-01-29
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400 ZŁOTYCH
MIROSŁAW GRZYBOWSKI
Wspólnik
2001-06-04
2003-01-29
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400 ZŁOTYCH
MIROSŁAW GRZYBOWSKI
Likwidator
2001-07-24
2003-01-29
ZYGFRYD DRAPIEWSKI
Likwidator
2001-07-24
2003-01-29
NARCYZA HELENA JABKOWSKA
Likwidator
2001-07-24
2003-01-29
RYSZARD PAPKE
Likwidator
2001-07-24
2003-01-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES I WICEPREZESI KAŻDY Z NICH SAMOISTNE A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU PO DWÓCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
ZYGFRYD DRAPIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-04
2003-01-29
RYSZARD PAPKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-04
2003-01-29
NARCYZA HELENA JABKOWSKA
WICEPREZES
2001-06-04
2003-01-29
MIROSŁAW GRZYBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-04
2003-01-29
2001-06-04
2001-07-24
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SPEDTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie