KRS 0000016966
REGON38633217700000
Nazwa"SPAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSPAG
Data rejestracji 07 cze 2001 (23 lata temu) 07 cze 2001
Data usunięcia 19 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARCISŁAWA, 8, SZCZECIN, 71-667, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMAREK DIERING
Wspólnik
2001-06-07
2022-09-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000
LESŁAW ZDZISŁAW SIEMASZKO
Wspólnik
2001-06-07
2022-09-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
LESŁAW ZDZISŁAW SIEMASZKO
Likwidator
2019-10-23
2022-09-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
MAREK DIERING
PREZES ZARZĄDU
2001-06-07
2019-10-23
LESŁAW SIEMASZKO
ZASTĘPCA PREZESA
2001-06-07
2019-10-23
2001-06-07
2001-07-25
"SAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-25
2019-10-23
"SPAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie