KRS 0000016654
Nazwa"CROISSANT DE PARIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCROISSANT DE PARIS
Data rejestracji 04 cze 2001 (23 lata temu) 04 cze 2001
Data usunięcia 01 mar 2016 01 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -----, -----, -----, -----, -----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#1581A PRODUKCJA PIECZYWA #1581B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH #1582Z PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #5530A RESTAURACJE #7440Z REKLAMAJOEL RENE CHAUDANSON
Wspólnik
2001-06-04
2016-03-01
85 (OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH), KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 42.500 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
TADEUSZ KAZIMIERZ SKRZYPIŃSKI
Wspólnik
2001-06-04
2016-03-01
15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY, NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 7.500 ZŁ (SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JOEL RENE CHAUDANSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-04
2016-03-01
TADEUSZ KAZIMIERZ SKRZYPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-04
2003-12-17
2001-06-04
2003-12-17
DANIŁOWSKIEGO, 32, WARSZAWA, 01-833, WARSZAWA, POLSKA
2003-12-17
2014-06-12
MONIUSZKI, 11, KOBYŁKA, 05-230, KOBYŁKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie