KRS 0000016584
NIP9462260964
REGON43123655900000
NazwaDELF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDELF
Data rejestracji 31 maj 2001 (23 lata temu) 31 maj 2001
Data usunięcia 03 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHODŹKI, 14, LUBLIN, 20-093, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email DELF.LUBLIN@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9601Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #H HOTELE I RESTAURACJE #9301 USŁUGI PRALNICZE #I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ #K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWEGRZEGORZ KOWALEWSKI
Wspólnik
2001-05-31
2017-08-31
751 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.100 ZŁ
KRZYSZTOF KOPACZ
Wspólnik
2001-05-31
2018-07-03
749 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 74.900 ZŁ
Wspólnik
2017-08-31
2018-07-03
751 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.100,00 ZŁ.
43085345100000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZLONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ KOWALEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-05-31
2016-02-12
KRZYSZTOF KOPACZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-05-31
2018-07-03
2001-05-31
2018-07-03
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-31
2018-07-03
DELF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-31
2018-07-03
CHODŹKI, 14, LUBLIN, 20-093, LUBLIN, POLSKA
2018-04-25
2018-07-03
9601Z - PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH
2001-05-31
2018-07-03
G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2001-05-31
2018-07-03
H - HOTELE I RESTAURACJE
2001-05-31
2018-07-03
9301 - PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH
2001-05-31
2018-07-03
I - TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ
2001-05-31
2018-07-03
K - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2001-05-31
2018-07-03
D - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie