KRS 0000016551
REGON00087186400000
NazwaSPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU MLECZARSKIEGO "TRANSMLECZ" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTRANSPORTU MLECZARSKIEGO "TRANSMLECZ"
Data rejestracji 01 cze 2001 (23 lata temu) 01 cze 2001
Data usunięcia 28 lut 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 11 LISTOPADA, 5, OLSZTYN, 10-104, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #80 EDUKACJA #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWASEWERYN PŁOSKI
Likwidator
2004-12-16
2006-02-28
WACŁAW EMIL BANDURSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-01
2006-02-28
ROMUALD FIRLEJ
Członek Organu Nadzoru
2001-06-01
2003-03-28
TERESA HELENA WIELIGOR
Członek Organu Nadzoru
2001-06-01
2001-10-03
MAREK WINDELBOTH
Członek Organu Nadzoru
2001-06-01
2001-10-03
RYSZARD ADAM SORBAJ
Członek Organu Nadzoru
2001-06-01
2001-10-03
ANNA IRENA GŁOSKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-03
2005-07-07
ANDRZEJ SENDROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-03
2005-07-07
IRENA NALEWAJEK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-03
2006-02-28
JANUSZ ZYGMUNT GONERA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-28
2005-07-07
ANNA MARYN
Członek Organu Nadzoru
2005-07-07
2006-02-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
HENRYK AKUS
PREZES ZARZĄDU
2001-06-01
2004-07-15
WIESŁAWA CHWALUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-01
2004-07-15
WIESŁAWA CHWALUK
PREZES ZARZĄDU
2004-07-15
2004-12-16
GRZEGORZ JANUSZ KOWALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-01
2003-10-13
2001-06-01
2004-12-16
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU MLECZARSKIEGO "TRANSMLECZ"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie