KRS 0000016483
REGON35071143100000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO KOMIN EKO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO KOMIN EKO SYSTEM
Data rejestracji 08 cze 2001 (23 lata temu) 08 cze 2001
Data usunięcia 28 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1905 ROKU, 21, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 882000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7440Z REKLAMA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCHHENRYK GAZDA
Wspólnik
2001-06-08
2003-06-23
1260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 126.000,00 ZŁ
BOGUSŁAW KRZYSZTOF BURKA
Wspólnik
2001-06-08
2005-01-18
2520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 252000 ZŁ(DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
KRZYSZTOF TOPOL
Wspólnik
2001-06-08
2005-01-18
1260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 126.000,00 ZŁ
WOJCIECH IGNACY STORZYSZ
Wspólnik
2001-06-08
2003-06-23
1260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 126.000,00 ZŁ
ROMAN TADEUSZ MOSKAŁA
Wspólnik
2001-06-08
2005-01-18
2520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 252000 ZŁ(DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
PIOTR PAWEŁ OMASTA
Wspólnik
2003-06-23
2005-01-18
2520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 252000 ZŁ.
DOMINIK PIOTR KACAK
Wspólnik
2005-01-18
2006-03-31
8820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 882.000 ZŁ
KRZYSZTOF MAREK KOLASIŃSKI
Wspólnik
2006-03-31
2021-10-28
8820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 882.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ : SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARIOLA SELASZUK
PREZES ZARZĄDU
2005-01-18
2006-03-31
ROMAN TADEUSZ MOSKAŁA
PREZES ZARZĄDU
2001-06-08
2005-01-18
HENRYK GAZDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-08
2003-06-23
BOGUSŁAW KRZYSZTOF BURKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-08
2005-01-18
TOMASZ ANDRZEJ JASKULSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-03-31
2013-10-15
2001-06-08
2005-01-18
RZEMIEŚLNICZA, 1, KRAKÓW, 30 - 363, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie