KRS 0000016431
NIP5470171552
REGON00034129600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA HANDLOWA SZCZYRK W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHANDLOWA SZCZYRK
Data rejestracji 31 maj 2001 (23 lata temu) 31 maj 2001
Data usunięcia 29 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WYZWOLENIA, 256, BUCZKOWICE, 43-374, BUCZKOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5470171552
data rejestracji 01 sty 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 kwi 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKROMAN KUBIENIEC
Beneficjent
ROMAN KUBIENIEC
zgłaszający - likwidator
ROMAN KUBIENIEC
Likwidator
2021-02-26
2022-04-29
MARIA KRUCZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-31
2022-04-29
JADWIGA FRANCISZKA RZESZUT
Członek Organu Nadzoru
2001-05-31
2004-07-14
JÓZEF KUROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-31
2008-07-14
TADEUSZ ANTONI DOBIJA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-31
2004-07-14
ANTONI MAREK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-31
2022-04-29
MARIA STEC
Członek Organu Nadzoru
2001-05-31
2004-07-14
ZBIGNIEW ANTONI KRYWULT
Członek Organu Nadzoru
2001-05-31
2022-04-29
WALERIA GLUZA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-31
2022-04-29
MARIA TERESA RUSIN
Członek Organu Nadzoru
2001-05-31
2022-04-29
MAŁGORZATA FABER
Członek Organu Nadzoru
2001-05-31
2022-04-29
JADWIGA ANNA LASZCZAK
Pełnomocnik
2013-08-09
2021-02-26
PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI, ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU, WE WSZYSKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI.
ROMAN KUBIENIEC
Beneficjent
LIKWIDATOR SPÓŁDZIELNI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA "PEŁNOMOCNIK".
ROMAN KUBIENIEC
PREZES ZARZĄDU
2001-05-31
2021-02-26
CZESŁAWA SUCHANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-31
2021-02-26
ADAM ANDRZEJ KUFEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-31
2013-08-09
2001-05-31
2021-02-26
SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA SZCZYRK
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie