KRS 0000016246
REGON01639889800000
NazwaWUSTENROT ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWUSTENROT ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE
Data rejestracji 05 cze 2001 (23 lata temu) 05 cze 2001
Data usunięcia 15 gru 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WILCZA, 71, WARSZAWA, 00-679, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 34300000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 30000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji343000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #6601Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIEWITOLD MACIEJ GÓRALSKI
Likwidator
2004-03-10
2010-12-15
HELMUT GEIER
Członek Organu Nadzoru
2001-06-05
2010-12-15
RUDOLF AICHINGER
Członek Organu Nadzoru
2001-06-05
2010-12-15
GERT HALLER
Członek Organu Nadzoru
2001-06-05
2002-12-10
FRANZ STEINER
Członek Organu Nadzoru
2001-06-05
2006-06-06
GEORG MEHL
Członek Organu Nadzoru
2001-06-05
2001-11-14
EDMUND SCHWAKE
Członek Organu Nadzoru
2001-11-14
2009-08-07
MICHAEL GUTJAHR
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2006-06-06
KLAUS WÖHRY
Członek Organu Nadzoru
2008-09-02
2010-12-15
KLAUS ROSCH
Członek Organu Nadzoru
2001-06-05
2006-06-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
LESZEK SZWEDO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-05
2003-11-06
HARALD THEIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-05
2002-12-10
KLAUS WOHRY
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-05
2004-03-10
GOTZ HORNBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-12
2004-03-10
2001-06-05
2004-03-10
WUSTENROT ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA AKCYJNA
2001-06-05
2003-09-10
BAGATELA, 10, WARSZAWA, 00-585, WARSZAWA, POLSKA
2003-09-10
2003-11-06
ŚW. BONIFACEGO, 92, WARSZAWA, 02-940, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie