KRS 0000015891
NIP6631599015
REGON29097373000000
Nazwa"KULJASZ" SPÓŁKA JAWNA - W. KULIŃSKI, SZ. KULIŃSKI W UPADŁOŚCI
Krótka nazwa"KULJASZ" - W. KULIŃSKI, SZ. KULIŃSKI
Data rejestracji 29 maj 2001 (23 lata temu) 29 maj 2001
Data usunięcia 01 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres RZEŹNIANA, 9, SKARŻYSKO-KAMIENNA, 26-110, SKARŻYSKO-KAMIENNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6631599015
data rejestracji 01 sie 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 kwi 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#1512Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH #1513A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, Z PODROBÓW MIĘSNYCH I Z KRWI #5132Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #1592Z PRODUKCJA ALKOHOLU ETYLOWEGO #2430Z PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW #2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJJAN WACŁAW KULIŃSKI
Wspólnik
2001-05-29
2003-09-05
WOJCIECH JAN KULIŃSKI
Wspólnik
2001-05-29
2021-09-01
SZYMON KULIŃSKI
Wspólnik
2001-05-29
2021-09-01
ANNA GARBACZ
Powiernik
2015-05-21
2021-09-01
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁKĘ SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY -JEDNOOSOBOWO
JAN WACŁAW KULIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-29
2003-09-05
WOJCIECH JAN KULIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-29
2021-09-01
SZYMON KULIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-29
2021-09-01
2001-05-29
2003-09-05
"KULJASZ" SPÓŁKA JAWNA J.KULIŃSKI, W.KULIŃSKI, SZ.KULIŃSKI
2003-09-05
2007-04-25
"KULIASZ" SPÓŁKA JAWNA W.KULIŃSKI, SZ.KULIŃSKI
2007-04-25
2015-05-21
"KULJASZ" SPÓŁKA JAWNA - W. KULIŃSKI, SZ. KULIŃSKI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie