KRS 0000015744
NIP6811416358
REGON35121769600000
NazwaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "INWEST-BUD" T.WOŹNICZKA W.KANIA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "INWEST-BUD" T.WOŹNICZKA W.KANIA
Data rejestracji 30 maj 2001 (23 lata temu) 30 maj 2001
Data usunięcia 05 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres WĄSKA, 1, DOBCZYCE, 32-410, DOBCZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6811416358
data rejestracji 13 sty 1997
status Czynny
39102028920000560205634383
PKO Oddział 1 w Krakowie
ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA
82102028920000590201502038
PKO Oddział 1 w Krakowie
ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANETADEUSZ WOŹNICZKA
Beneficjent
WIESŁAW KANIA
zgłaszający - prokurent
STANISŁAW GAJOWSKI
Wspólnik
2001-05-30
2014-11-19
JÓZEFA GAJOWSKA
Wspólnik
2001-05-30
2014-11-19
KATARZYNA GAJOWSKA
Wspólnik
2001-05-30
2005-03-29
MAGDALENA GAJOWSKA
Wspólnik
2001-05-30
2005-03-29
MAGDALENA GAJOWSKA LABRANCHE
Wspólnik
2014-03-11
2014-11-19
MAGDALENA WOŹNICZKA
Wspólnik
2014-11-19
2018-10-11
TADEUSZ WOŹNICZKA
Wspólnik
2014-11-19
2023-09-05
WIESŁAW KANIA
Wspólnik
2018-10-11
2023-09-05
TADEUSZ WOŹNICZKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
ZGODNIE Z PARAGRAFEM 9 UMOWY SPÓŁKI "SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ POSIADAJĄCY PRAWO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZEM UPRAWNIONYM DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI JEST TADEUSZ WOŹNICZKA."
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW
STANISŁAW GAJOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-30
2014-11-19
JÓZEFA GAJOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-30
2014-11-19
TADEUSZ WOŹNICZKA
Członek Organu Reprezentacji
2014-11-19
2023-09-05
WIESŁAW KANIA
Członek Organu Reprezentacji
2018-10-11
2023-09-05
MAGDALENA GAJOWSKA LABRANCHE
Członek Organu Reprezentacji
2014-03-11
2014-11-19
MAGDALENA WOŹNICZKA
Członek Organu Reprezentacji
2014-11-19
2018-10-11
2001-05-30
2015-02-27
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA INWEST-BUD STANISŁAW GAJOWSKI SPÓŁKA JAWNA
2015-02-27
2018-10-11
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA INWEST-BUD M.WOŹNICZKA, T. WOŹNICZKA SPÓŁKA JAWNA
2001-05-30
2011-04-12
6, DROGINIA, 32-400, MYŚLENICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie