KRS 0000015450
NIP5420203379
REGON00234789000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE D. K. LAMIN SPÓŁKA JAWNA DANILUK, KIERSNOWSKI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE D. K. LAMIN DANILUK, KIERSNOWSKI
Data rejestracji 31 maj 2001 (23 lata temu) 31 maj 2001
Data usunięcia 09 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres SZOSA BARANOWICKA, 72D, ZAŚCIANKI, 15-521, ZAŚCIANKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5420203379
data rejestracji 01 sty 1996
status Czynny
13124011541978000021484427
PEKAO I Oddział w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 40 15-092 Białystok POLSKA
17806000040840102320000140
BS8060 Centrala
ul. Ludwika Zamenhofa 4 15-435 Białystok POLSKA
35806000040840102320000010
BS8060 Centrala
ul. Ludwika Zamenhofa 4 15-435 Białystok POLSKA
64806000040840102320000070
BS8060 Centrala
ul. Ludwika Zamenhofa 4 15-435 Białystok POLSKA
69124011541111001002252156
PEKAO I Oddział w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 40 15-092 Białystok POLSKA
77806000040840102320000030
BS8060 Centrala
ul. Ludwika Zamenhofa 4 15-435 Białystok POLSKA
84124011541111000021484401
PEKAO I Oddział w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 40 15-092 Białystok POLSKA
59806000040840102320000160
BS8060 Centrala
ul. Ludwika Zamenhofa 4 15-435 Białystok POLSKA
30806000040840102320000100
BS8060 Centrala
ul. Ludwika Zamenhofa 4 15-435 Białystok POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANARODGER RUSSELL KROUSE
Beneficjent
1961-11-13
MARC J LEDER
Beneficjent
1962-01-04
PAWEŁ DANILUK
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR DANILUK
Wspólnik
2001-05-31
2014-04-04
MAŁGORZATA KIERSNOWSKA
Wspólnik
2001-05-31
2023-02-09
WIKTOR PIOTR KIERSNOWSKI
Wspólnik
2001-05-31
2014-04-04
DARIUSZ GRZEGORZ DANILUK
Wspólnik
2001-05-31
2023-02-09
HELENA DANILUK
Wspólnik
2001-05-31
2014-04-04
PAWEŁ DANILUK
Wspólnik
2001-05-31
2023-02-09
RAFAŁ KIERSNOWSKI
Wspólnik
2001-05-31
2023-02-09
RODGER RUSSELL KROUSE
Beneficjent
RODGER KROUSE, ZASIADA W KOMITECIE KOMANDYTARIUSZY (LIMITED PARTNER COMMITTEE) I POSIADA UPRAWNIENIA OSOBISTE, W TYM SAMODZIELNE PRAWO WETA, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ FUNDUSZ SUN CAPITAL PARTNERS V, L.P. - KTÓRY, POPRZEZ POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE SPRAWUJE KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ.
MARC J LEDER
Beneficjent
MARC LEDER, ZASIADA W KOMITECIE KOMANDYTARIUSZY (LIMITED PARTNER COMMITTEE) I POSIADA UPRAWNIENIA OSOBISTE, W TYM SAMODZIELNE PRAWO WETA, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ FUNDUSZ SUN CAPITAL PARTNERS V, L.P. - KTÓRY, POPRZEZ POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE SPRAWUJE KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ SAMODZIELNIE WSPÓLNICY NIE POZBAWIENI PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
RAFAŁ KIERSNOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-31
2023-02-09
DARIUSZ GRZEGORZ DANILUK
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-31
2017-10-10
PIOTR DANILUK
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-31
2014-04-04
PAWEŁ DANILUK
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-31
2023-02-09
WIKTOR PIOTR KIERSNOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-31
2014-04-04
MAŁGORZATA KIERSNOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-31
2017-10-10
HELENA DANILUK
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-31
2014-04-04
2001-05-31
2014-04-04
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE D. K. LAMIN SPÓŁKA JAWNA PIOTR DANILUK, WIKTOR KIERSNOWSKI
2001-05-31
2020-10-08
SZOSA BARANOWICKA, 72 D, BIAŁYSTOK, 15-522, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie