KRS 0000015417
NIP9570748881
REGON19184597600000
NazwaBIURO USŁUG INŻYNIERSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIURO USŁUG INŻYNIERSKICH
Data rejestracji 12 cze 2001 (23 lata temu) 12 cze 2001
Data usunięcia 26 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TOMASZA EDISONA, 46, GDAŃSK, 80-172, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKRZYSZTOF JANUSZ ZORN
Wspólnik
2001-06-12
2005-01-28
POSIADA 18 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY - ŁĄCZNIE 9.000,00 ZŁOTYCH
MARTA JOANNA CISEK
Wspólnik
2001-06-12
2009-07-02
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,- ZŁOTYCH
HENRYK FRANCISZEK ŚNIEGOCKI
Wspólnik
2001-06-12
2009-07-02
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,- ZŁOTYCH
WACŁAWA ŚNIEGOCKA
Wspólnik
2005-01-28
2009-07-02
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,- ZŁOTYCH
MARIA JOLANTA ŻMIJEWSKA
Wspólnik
2009-07-02
2018-06-26
68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.000,00 PLN
JAROSŁAW DĄBROWSKI
Wspólnik
2009-07-02
2018-06-26
34 UDZIAŁY PO 500 ZŁ ŁĄCZNIE 17.000 ZŁ
OLGA HELENA ORŁOWSKA
Wspólnik
2009-07-02
2011-08-08
34 UDZIAŁY PO 500 ZŁ ŁĄCZNIE 17.000 ZŁ
JAROSŁAW DĄBROWSKI
Likwidator
2016-03-04
2018-06-26
MARIA JOLANTA ŻMIJEWSKA
Likwidator
2016-03-04
2018-06-26
HENRYK FRANCISZEK ŚNIEGOCKI
Likwidator
2016-03-04
2018-06-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF JANUSZ ZORN
PREZES ZARZĄDU
2001-06-12
2005-01-28
MARTA JOANNA CISEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-12
2009-07-02
HENRYK FRANCISZEK ŚNIEGOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-12
2005-01-28
HENRYK FRANCISZEK ŚNIEGOCKI
PREZES ZARZĄDU
2005-01-28
2009-07-02
WACŁAWA ŚNIEGOCKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-28
2009-07-02
MARIA JOLANTA ŻMIJEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-02
2016-03-04
OLGA HELENA ORŁOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-02
2011-08-08
JAROSŁAW DĄBROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-07-02
2016-03-04
2001-06-12
2005-01-28
BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH "ZORN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-01-28
2016-03-04
BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-12
2009-07-02
EDISONA, 46, GDAŃSK, 80-172, GDAŃSK-SUCHANINO, POLSKA
2009-07-02
2011-08-08
SUCHA, 25, GDAŃSK, 80-531, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie