KRS 0000015230
NIP9542322590
REGON27674382700000
NazwaTHYSSENKRUPP MATERIALS TRADING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTHYSSENKRUPP MATERIALS TRADING POLAND
Data rejestracji 28 maj 2001 (23 lata temu) 28 maj 2001
Data usunięcia 16 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIASTOWSKA, 7, KATOWICE, 40-005, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMITHYSSENKRUPP SERVICES AG
Wspólnik
2001-05-28
2004-12-13
100 (STO) UDZIAŁÓW PO 1.000 (TYSIĄC) ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁ
OTTO WOLFF HANDELSGESELLSCHAFT MBH
Wspólnik
2004-12-13
2014-08-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ
THYSSENKRUPP MATERIALS TRADING GMBH
Wspólnik
2014-08-05
2018-08-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
Wspólnik
2018-08-02
2018-11-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000,00 ZŁ
24044453800000
HARALD SIEMINSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-05-08
2018-01-22
JOHN ACHIM BONER
Członek Organu Nadzoru
2018-01-22
2018-11-16
WOLFGANG SCHNITTKER
Członek Organu Nadzoru
2018-01-22
2018-11-16
BARBARA GREGOR
Członek Organu Nadzoru
2018-01-22
2018-11-16
1970-03-03
JOACHIM LIMBERG
Członek Organu Nadzoru
2001-05-28
2010-03-22
KURT LAUSUS
Członek Organu Nadzoru
2001-05-28
2012-05-07
ANTONIO MARAVER
Członek Organu Nadzoru
2001-05-28
2005-12-23
MICHAEL KLUTING
Członek Organu Nadzoru
2005-12-23
2018-01-22
TILO QUINK
Członek Organu Nadzoru
2010-03-22
2013-05-08
ANDREAS ZINKE
Członek Organu Nadzoru
2012-05-07
2018-01-22
MARIUSZ KRAJCER
Prokurent
2007-10-24
2018-11-16
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZBIGNIEW FERDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-28
2007-09-25
DAMIAN MAREK TROCHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-28
2018-11-16
2001-05-28
2001-08-16
THYSSEN KRUPP STAHLUNION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-16
2016-04-08
THYSSENKRUPP STAHLUNION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie