KRS 0000015222
REGON00046392900000
NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W MIKOŁAJKACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUSŁUG ROLNICZYCH W MIKOŁAJKACH
Data rejestracji 29 maj 2001 (23 lata temu) 29 maj 2001
Data usunięcia 25 cze 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres TAŁCKA, 2, MIKOŁAJKI, 11-730, MIKOŁAJKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #14 PRODUKCJA ODZIEŻY #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #45 BUDOWNICTWO #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAHENRYK KUZYK
Likwidator
2003-09-18
2004-06-25
MARIAN BRONISŁAW AUKSZTULEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-05-29
2001-08-29
ALBERT ZAPOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-29
2001-08-29
RYSZARD NIKIEL
Członek Organu Nadzoru
2001-05-29
2001-08-29
ANDRZEJ HAMERSZMIT
Członek Organu Nadzoru
2001-05-29
2001-08-29
RYSZARD KAROL BAGIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-29
2001-08-29
MAŁGORZATA JADWIGA ROZUMEK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-29
2003-05-08
ZDZISŁAW ŁACHACZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-29
2003-05-08
WILHELM ROKOJŻO
Członek Organu Nadzoru
2001-08-29
2003-05-08
ALINA REGINA HAMERSZMIDT
Członek Organu Nadzoru
2003-05-08
2004-06-25
RYSZARD KAROL BAGIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-08
2004-06-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
STANISŁAW JERZY KOZAK
PREZES ZARZĄDU
2001-05-29
2001-08-29
PIOTR ZBIGNIEW JAKUBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-29
2001-08-29
ANDRZEJ DRABIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-29
2001-08-29
HENRYK KUZYK
PREZES ZARZĄDU
2001-08-29
2003-09-18
ALBERT ZAPOLSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-29
2003-09-18
JAN WIERZBICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-29
2003-09-18
2001-05-29
2003-09-18
SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W MIKOŁAJKACH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie