KRS 0000014552
NIP1131821117
REGON01279704100000
Nazwa"RP INSTAL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRP INSTAL POLSKA
Data rejestracji 06 cze 2001 (23 lata temu) 06 cze 2001
Data usunięcia 12 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WYNALAZEK, 2, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 305000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANAROGER PRINCIC
Wspólnik
2001-06-06
2001-11-07
PIĘĆDZIESIĄT UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH
LIONNEL JACQUES NADJAR
Wspólnik
2001-06-06
2004-07-20
DWADZIEŚCIA UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 3050 ZŁ KAŻDY Z NICH W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 61000 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)
LOUIS BILLOTTI
Wspólnik
2001-06-06
2001-11-07
PIĘTNAŚCIE UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH
RENE NOSTRIANO
Wspólnik
2001-06-06
2001-11-07
PIĘTNAŚCIE UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH
GEST INVEST S.A.R.L.
Wspólnik
2001-11-07
2024-09-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 305.000,00 ZŁOTYCH
HALINA PASTUSZAK
Prokurent
2004-12-24
2007-10-29
ODDZIELNA
ROBERT WOJEWÓDZKI
Prokurent
2004-12-24
2007-10-29
ODDZIELNA
ERIC MARIE DANIEL MESSY
Prokurent
2006-03-09
2008-03-12
ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - REPREZENTUJE SPÓŁKĘ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁACZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
LIONEL JACQUES NADJAR
PREZES ZARZĄDU
2001-06-06
2024-09-12
2001-06-06
2001-11-07
WŁODARZEWSKA, 51E, WARSZAWA, 05-384, WARSZAWA, POLSKA
2001-11-07
2006-03-30
WŁODARZEWSKA, 51 E, WARSZAWA, 02-384, WARSZAWA, POLSKA
2006-03-30
2008-12-12
PRZYOKOPOWA, 43, WARSZAWA, 01-208, WARSZAWA, POLSKA
2008-12-12
2013-06-17
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 44, WARSZAWA, 01-381, WARSZAWA, POLSKA
2013-06-17
2017-07-11
OBRZEŻNA, 5B, WARSZAWA, 02-691, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie