KRS 0000014343
REGON01200341400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - PRODUKCYJNO - HANDLOWE ALINEX
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - PRODUKCYJNO - HANDLOWE ALINEX
Data rejestracji 30 maj 2001 (23 lata temu) 30 maj 2001
Data usunięcia 17 lut 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KONSTRUKTORSKA, 6, WARSZAWA, 02-673, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5461000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #6340A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM.ONNINEN OY
Wspólnik
2001-05-30
2003-02-17
10922 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5461000 ZŁ
OLA LAURILA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-09
2002-02-25
PRZEMYSŁAW KRZYWOSZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-09
2002-02-25
ARTO KUMPULAINEN
Członek Organu Nadzoru
2001-10-09
2002-02-25
HEIKKI ALA ILKKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-09
2003-02-17
JUKKA PIIPPONEN
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2003-02-17
JUSSI TOPPARI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2003-02-17
JUHANI KORHONEN
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2003-02-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W TYM ZAWSZE PREZES LUB WICEPREZES
ZDZISŁAW WOJCIECH WÓJCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-30
2003-02-17
ANDRZEJ DAWIDEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-30
2003-02-17
ROMAN OSTROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-30
2002-03-08
ANNA YARGICI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-09
2003-02-17
ARTUR MŁYNARZ
PREZES ZARZĄDU
2001-10-09
2003-02-17
KRZYSZTOF RADLIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-30
2001-10-09
MICHAŁ RADLIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-30
2001-10-09
2001-05-30
2003-02-17
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-30
2003-02-17
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - PRODUKCYJNO - HANDLOWE ALINEX
2001-05-30
2003-02-17
KONSTRUKTORSKA, 6, WARSZAWA, 02-673, WARSZAWA, POLSKA
2001-05-30
2003-02-17
511 - SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
2001-05-30
2003-02-17
5143Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO
2001-05-30
2003-02-17
5153B - SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2001-05-30
2003-02-17
5154Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
2001-05-30
2003-02-17
5165Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO
2001-05-30
2003-02-17
5170A - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA
2001-05-30
2003-02-17
5170B - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA
2001-05-30
2003-02-17
5244Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2001-05-30
2003-02-17
6024A - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI
2001-05-30
2003-02-17
6024B - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie