KRS 0000014120
NIP7861575450
REGON63417336200000
NazwaPA-MI-RA SPÓŁKA PRODUCENTÓW JAJ KONSUMPCYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPA-MI-RA SPÓŁKA PRODUCENTÓW JAJ KONSUMPCYJNYCH
Data rejestracji 25 maj 2001 (23 lata temu) 25 maj 2001
Data usunięcia 15 mar 2018 15 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIOSNY LUDÓW, 10, ŚRODA WIELKOPOLSKA, 63-000, ŚRODA WIELKOPOLSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 52500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPATRYCJA PACHURA KUJAWSKA
Wspólnik
2004-09-20
2018-03-15
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ.
MARIUSZ PACHURA
Wspólnik
2007-07-24
2018-03-15
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7500,00 ZŁ
TOMASZ MIZGIER
Wspólnik
2009-12-08
2018-03-15
12 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 7500 ZŁ.
NORBERT PACHURA
Likwidator
2016-03-14
2018-03-15
JAN PACHURA
Likwidator
2016-03-14
2018-03-15
TOMASZ MIZGIER
Likwidator
2016-03-14
2018-03-15
MARIUSZ PACHURA
Likwidator
2016-03-14
2018-03-15
RAFAŁ RATAJCZAK
Likwidator
2016-03-14
2018-03-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
LESZEK MIZGIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-25
2003-11-05
KRZYSZTOF PACHURA
CZLONEK ZARZĄDU
2001-05-25
2004-09-20
RAFAŁ RATAJCZAK
PREZES ZARZĄDU
2001-05-25
2004-09-20
RAFAŁ RATAJCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-20
2016-03-14
NORBERT PACHURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-25
2003-11-05
JAN PACHURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-20
2016-03-14
NORBERT PACHURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-17
2016-03-14
MARIUSZ PACHURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-18
2016-03-14
WIESŁAW PACHURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-05
2005-02-17
TOMASZ MIZGIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-05
2016-03-14
2001-05-25
2016-03-14
PA-MI-RA SPÓŁKA PRODUCENTÓW JAJ KONSUMPCYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie