KRS 0000014104
NIP7640075447
REGON00463333400000
NazwaSARNA SPÓŁKA JAWNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SA I SA"
Krótka nazwaSARNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SA I SA"
Data rejestracji 24 maj 2001 (23 lata temu) 24 maj 2001
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres REYMONTA, 3, CHODZIEŻ, 64-800, CHODZIEŻ, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 7640075447
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
83109013170000000133618590
SANPL 1 Oddział w Chodzieży
ul. Ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4 64-800 chodzieski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWWOJCIECH WINCENTY SARNA
Beneficjent
MARIA SARNA
Beneficjent
MARIA JOLANTA SARNA
Beneficjent
MARIA SARNA
zgłaszający - wspólnik spółki
WOJCIECH WINCENTY SARNA
zgłaszający - wspólnik spółki
MARIA JOLANTA SARNA
zgłaszający - wspólnik spółki
MARIA SARNA
Wspólnik
2001-05-24
MARIA JOLANTA SARNA
Wspólnik
2001-05-24
TADEUSZ EDMUND SARNA
Wspólnik
2001-05-24
2019-06-07
WOJCIECH SARNA
Wspólnik
2001-05-24
WOJCIECH WINCENTY SARNA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
UDZIAŁ W ZYSKACH 33%
MARIA SARNA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
UDZIAŁ W ZYSKACH 34%
MARIA JOLANTA SARNA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
UDZIAŁ W ZYSKACH 33%
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW. POWOŁANIE PROKURY WYMAGA ZGODY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW, ALE ODWOŁAĆ PROKURĘ MOŻE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO.
MARIA SARNA
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-24
MARIA JOLANTA SARNA
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-24
TADEUSZ EDMUND SARNA
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-24
2019-06-07
WOJCIECH SARNA
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-24
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-28
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10068360.07 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 8477817.46 |
I. Amortyzacja | 23672.17 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2317290.27 |
III. Usługi obce | 2133633.94 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4003221.09 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 75692.3 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 70634.66 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1595592.24 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 2465961.9 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 932745.32 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 400 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 383452.72 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 2465961.9 |
A. Aktywa trwałe | 221580.13 |
B. Aktywa obrotowe | 0 |
- Zapasy | 267671.82 |
- Należności krótkoterminowe | 386839.29 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie