KRS 0000013822
NIP6790065183
REGON35050289700000
NazwaDRUKARNIA "GRAFKARTON" A.MATYASIK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaDRUKARNIA "GRAFKARTON" A.MATYASIK
Data rejestracji 23 maj 2001 (23 lata temu) 23 maj 2001
Data usunięcia 21 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres BERKA JOSELEWICZA, 26-28, KRAKÓW, 31-031, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6790065183
data rejestracji 01 paź 1997
status Czynny
83156000132367246216490001
VELOB Centrum Rozliczeniowe
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA
36124045881978001115601243
PEKAO Oddział w Krakowie Os.Centrum B1
Os. Centrum B1 31-926 Kraków POLSKA
42124045881111001115601126
PEKAO Oddział w Krakowie Os.Centrum B1
Os. Centrum B1 31-926 Kraków POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIANTONI JAN MATYASIK
Beneficjent
ANTONI JAN MATYASIK
zgłaszający - członek zarządu
ANTONI JAN MATYASIK
Wspólnik
2001-05-23
2016-12-21
DOMINIK JULIAN MATYASIK
Wspólnik
2001-05-23
2008-09-25
DARIUSZ KAZIMIERZ WINIARSKI
Wspólnik
2013-03-12
2016-12-21
JOLANTA ZOFIA MATYASIK
Wspólnik
2008-09-25
2016-12-21
ANTONI JAN MATYASIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacji1.W RAMACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU,DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z WSPÓLNIKÓW ,Z TYM , ŻE DRUGIEMU WSPÓLNIKOWI SŁUŻY PRAWO SPRZECIWU PRZED UKOŃCZENIEM KAŻDEJ SPRAWY. 2.W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD ORAZ W RAZIE SPRZECIWU,KONIECZNA JEST UPRZEDNIA ZGODA OBU WSPÓLNIKÓW. 3.KAŻDY Z WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST WYKONAĆ CZYNNOŚĆ NAGŁĄ,KTÓREJ ZANIECHANIE MOGŁOBY NARAZIĆ SPÓŁKĘ NA ISTOTNE STRATY,LUB NARAZIĆ UTRATĘ ISTOTNEJ KORZYŚCI.
ANTONI JAN MATYASIK
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-23
2016-12-21
DOMINIK JULIAN MATYASIK
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-23
2008-09-25
JOLANTA ZOFIA MATYASIK
Członek Organu Reprezentacji
2008-09-25
2016-12-21
DARIUSZ KAZIMIERZ WINIARSKI
Członek Organu Reprezentacji
2013-03-12
2016-12-21
2001-05-23
2003-06-03
BERKA JOSELEWICZA, 26, KRAKÓW, 31-031, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie