KRS 0000013568
NIP5851166080
REGON19114062600000
Nazwa"TRAFFIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRAFFIC
Data rejestracji 25 maj 2001 (23 lata temu) 25 maj 2001
Data usunięcia 12 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KLONOWA, 9, ROTMANKA, 83-010, STRASZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1448300,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5851166080
data rejestracji 01 wrz 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #45 BUDOWNICTWO #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #55 HOTELE I RESTAURACJE #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIAIWONA MARIA SZALATY MARSZEWSKA
Wspólnik
2001-05-25
2002-09-13
6.298 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ. KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 629.800 ZŁ.
"TRAFFIC INTERNATIONALE SPEDITION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-05-25
2016-12-16
14 477 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 447 700 ZŁ
002865320
Wspólnik
2016-12-16
2021-04-12
14 477 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 447 700 ZŁ
00286532000000
IWONA MARIA SZALATY MARSZEWSKA
Prokurent
2001-05-25
2009-07-30
PROKURA SAMOISTNA
WŁODZIMIERZ PIOTR MARSZEWSKI
Prokurent
2001-05-25
2021-04-12
PROKURA SAMOISTNA
BARBARA POLIŃSKA
Prokurent
2009-07-30
2021-04-12
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWY ZARZĄD SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
BARBARA POLIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-25
2009-07-30
IWONA MARIA SZALATY MARSZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-30
2021-04-12
2001-05-25
2013-01-07
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 799 A, SOPOT, 81-810, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie