KRS 0000013214
NIP7640001153
REGON00811644600000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "UNISPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "UNISPOL"
Data rejestracji 24 maj 2001 (23 lata temu) 24 maj 2001
Data usunięcia 14 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LUTERAŃSKA, 2, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 26000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#1062Z WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCHLESZEK STANISŁAW LUTEK
Wspólnik
2001-05-24
2018-02-14
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.500,00 ZŁ
JANUSZ MASTERNAK
Wspólnik
2001-05-24
2009-02-26
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500 ZŁ
MARIAN STEFAN STROŃSKI
Wspólnik
2001-05-24
2013-07-03
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500 ZŁ
Wspólnik
2013-07-17
2018-02-14
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
30210493500000
MIROSŁAW ZBIGNIEW ROMANOWSKI
Wspólnik
2001-05-24
2013-07-17
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500 ZŁ
PAWEŁ LUTEK
Członek Organu Nadzoru
2014-02-11
2018-02-14
MARIAN STEFAN STROŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-24
2005-11-21
PAWEŁ MATEUSZ LUTEK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-24
2003-05-27
RAFAŁ MASTERNAK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-24
2009-02-26
ELŻBIETA LUTEK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-27
2018-02-14
MAREK MASTERNAK
Członek Organu Nadzoru
2005-11-21
2009-02-26
ARKADIUSZ ROMANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-02-26
2018-02-14
MARTA WIŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-02-26
2010-10-14
MARIUSZ WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-10-14
2014-02-11
MIROSŁAW ZBIGNIEW ROMANOWSKI
Likwidator
2017-02-27
2018-02-14
LESZEK STANISŁAW LUTEK
Likwidator
2017-02-27
2018-02-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT LUB PEŁNOMOCNIK.
JANUSZ MASTERNAK
DYREKTOR
2001-05-24
2005-11-21
MIROSŁAW ZBIGNIEW ROMANOWSKI
ZASTĘPCA DYREKTORA
2001-05-24
2017-02-27
LESZEK STANISŁAW LUTEK
ZASTĘPCA DYREKTORA
2001-05-24
2005-11-21
LESZEK STANISŁAW LUTEK
DYREKTOR
2005-11-21
2017-02-27
2001-05-24
2017-02-27
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "UNISPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-24
2004-08-27
CHODZIESKA, 21, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
2004-08-27
2017-06-14
DĄBROWSKIEGO, 8, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie