KRS 0000012858
REGON77097329000000
NazwaALKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALKPOL
Data rejestracji 16 maj 2001 (23 lata temu) 16 maj 2001
Data usunięcia 05 wrz 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRUNWALDZKA, 3, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6340 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7440 REKLAMAJAROSŁAW ANDRZEJ TAFELSKI
Wspólnik
2001-05-16
2007-09-05
65000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6500000 ZŁ
PIOTR DARIUSZ OŻÓG
Wspólnik
2001-05-16
2007-09-05
35000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3500000 ZŁ
TADEUSZ ANTONI TAFELSKI
Prokurent
2001-05-16
2006-10-03
SAMOISTNA
JERZY PACZKOWSKI
Powiernik
2001-05-21
2007-09-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM PROKURENT JEDNOOSOBOWO - PROKURA SAMOISTNA
JAROSŁAW ANDRZEJ TAFELSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-05-16
2007-09-05
PIOTR DARIUSZ OŻÓG
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-05-16
2007-09-05
2001-05-16
2001-05-21
ALKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie