KRS 0000012780
NIP7560005752
REGON53102111700000
NazwaDOMUS IWONA MÓŁKA, JERZY BŁUŚ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaDOMUS IWONA MÓŁKA, JERZY BŁUŚ
Data rejestracji 16 maj 2001 (23 lata temu) 16 maj 2001
Data usunięcia 06 mar 2018 06 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres ROZENBERGÓW, 1, STRZELCE OPOLSKIE, 47-100, STRZELCE OPOLSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7560005752
data rejestracji 01 paź 1998
status Czynny
39114017880000463101001001
mBank Oddział Korporacyjny Opole
ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4753Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIIWONA MARIA MÓŁKA
Beneficjent
DOMINICA BLUS
reprezentant
IWONA MARIA MÓŁKA
reprezentant
JERZY SZCZEPAN BŁUŚ
reprezentant
JERZY SZCZEPAN BŁUŚ
Beneficjent
JERZY SZCZEPAN BŁUŚ
Wspólnik
2001-05-16
2018-03-06
IWONA MARIA MÓŁKA
Wspólnik
2001-05-16
2018-03-06
GABRIELA MARIA MÓŁKA
Wspólnik
2001-05-16
2017-10-13
ADAM PAWEŁ BŁUŚ
Wspólnik
2001-05-16
2017-10-13
IWONA MARIA MÓŁKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
inne
49 % UDZIAŁ W ZYSKU SPÓŁKI
JERZY SZCZEPAN BŁUŚ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
inne
50 % UDZIAŁ W ZYSKU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNIKAMI UMOCOWANYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ IWONA MÓŁKA I JERZY BŁUŚ. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UMOCOWANYCH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MOŻE REPREZENTOWAĆ JĄ SAMODZIELNIE.
JERZY SZCZEPAN BŁUŚ
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-16
2018-03-06
GABRIELA MARIA MÓŁKA
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-16
2013-09-05
ADAM PAWEŁ BŁUŚ
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-16
2013-09-05
IWONA MARIA MÓŁKA
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-16
2018-03-06
2001-05-16
2018-03-06
SPÓŁKA JAWNA
2001-05-16
2018-03-06
DOMUS IWONA MÓŁKA, JERZY BŁUŚ SPÓŁKA JAWNA
2001-05-16
2018-03-06
ROZENBERGÓW, 1, STRZELCE OPOLSKIE, 47-100, STRZELCE OPOLSKIE, POLSKA
2015-09-04
2018-03-06
4753Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2008-07-29
2018-03-06
4778Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2008-07-29
2018-03-06
4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2008-07-29
2018-03-06
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2008-07-29
2018-03-06
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2008-07-29
2018-03-06
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie