KRS 0000012737
REGON93266526400000
Nazwa"DOLNOŚLĄSKI INSTYTUT NIERUCHOMOŚCI" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDOLNOŚLĄSKI INSTYTUT NIERUCHOMOŚCI
Data rejestracji 16 maj 2001 (23 lata temu) 16 maj 2001
Data usunięcia 29 lut 2008 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres PIŁSUDSKIEGO, 15/17, WROCŁAW, 50-044, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCIMAREK MICHAŁ KOŃCZAK
Likwidator
2007-01-25
2008-02-29
ZOFIA WIĘCKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-05-16
2008-02-29
JERZY MIECZYSŁAW KLĄSKAŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-16
2008-02-29
MAREK MICHAŁ KOŃCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-16
2008-02-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU FUNDACJI - JEDNOOSOBOWO DYREKTOR BIURA FUNDACJI - DWUOSOBOWO REPREZENTACJA ŁĄCZNA WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI - DWUOSOBOWO REPREZENTACJA ŁĄCZNA
EWA ŁABIENIEC
DYREKTOR BIURA FUNDACJI
2001-05-16
2007-01-25
WIESŁAW ADAM FIRLICIŃSKI
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2001-05-16
2007-01-25
JERZY WACŁAW HENDRICH
WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2001-05-16
2007-01-25
2001-05-16
2007-01-25
DOLNOŚLĄSKI INSTYTUT NIERUCHOMOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie