KRS 0000012686
REGON01641432100000
NazwaNRG RESEARCH SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNRG RESEARCH
Data rejestracji 19 lip 2001 (23 lata temu) 19 lip 2001
Data usunięcia 28 sie 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KĄKOLEWSKA, 12, WARSZAWA, 02-907, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2700000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2700000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji270000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEMAŁGORZATA HELENA HERNIK SERRALTA
Likwidator
2001-12-19
2003-08-28
ELŻBIETA RACZYŃSKA KORCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-19
2003-08-28
IRENEUSZ ROLL
Członek Organu Nadzoru
2001-07-19
2003-08-28
PABLO EDUARDO DIAZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-19
2003-08-28
ZELMIRA JUANA ELENA DE LA SOTA DE RODRIGUEZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-19
2003-08-28
KRYSTIAN MAREK GIERYCZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-19
2003-08-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
ULYSSES EMILIO LUIS CUCATTO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-19
2001-12-19
SEBASTIAN MARIA DESMERY
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-19
2001-12-19
2001-07-19
2001-12-19
NRG RESEARCH SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie