KRS 0000012428
REGON63082908000000
NazwaBIURO USŁUG RACHUNKOWYCH I PODATKOWYCH "KONTAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIURO USŁUG RACHUNKOWYCH I PODATKOWYCH "KONTAX"
Data rejestracji 16 maj 2001 (23 lata temu) 16 maj 2001
Data usunięcia 16 lis 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GAJOWA, 6, POZNAŃ, 60-815, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWAFUNDACJA WŁASNOŚCI PRYWATNEJ "SAMI SOBIE" UL. GAJOWA 6, 60-815 POZNAŃ
Wspólnik
2001-05-16
2005-11-16
1000 UDZIAŁÓW 100.000 PLN - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW
004825146
JANUSZ ANDRZEJ CZERNY
Prokurent
2001-08-23
2005-11-16
ODDZIELNA
MARZENNA KRYSTYNA PAWLICKA
Likwidator
2002-05-20
2005-11-16
ANDRZEJ MIRECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-16
2001-08-23
JANUSZ ANDRZEJ CZERNY
Członek Organu Nadzoru
2001-05-16
2001-08-23
BOGDAN NAROŻNY
Członek Organu Nadzoru
2001-05-16
2001-08-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: JEDNOOSOBOWO DYREKTOR SPÓŁKI DO WYSOKOŚCI 1/5 KAPITAŁU UDZIAŁOWEGO LUB ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA
GRZEGORZ SEMPOŁOWICZ
DYREKTOR SPÓŁKI
2001-05-16
2001-08-23
ANDRZEJ MIRECKI
DYREKTOR SPÓŁKI
2001-08-23
2002-05-20
2001-05-16
2002-05-20
BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH I PODATKOWYCH "KONTAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie