KRS 0000012375
REGON00430738500000
NazwaZAKŁAD DOŚWIADCZALNY- SPÓŁDZIELNIA PRACY
Krótka nazwaZAKŁAD DOŚWIADCZALNY- PRACY
Data rejestracji 16 maj 2001 (23 lata temu) 16 maj 2001
Data usunięcia 15 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ZBĄSZYŃSKA, 2, ŁÓDŹ, 91- 342, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3430A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #2862Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2954Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGOUKCJI NAPOJÓWCTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJANTONI MARCIN KRZYŻAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-16
2019-11-15
DARIUSZ RYSZARD KALIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-16
2019-11-15
EWA ANNA KAPUSTA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-16
2019-11-15
DOROTA MONIKA CIEKAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-16
2019-11-15
GRZEGORZ ROGALSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-16
2019-11-15
ANDRZEJ PIEKIELNY
Członek Organu Nadzoru
2001-05-16
2019-11-15
PIOTR KAZIMIERZ DOMINIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-16
2019-11-15
MAREK ROBERT NAPIÓRKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-16
2019-11-15
ANDRZEJ WIESŁAW WALCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-16
2019-11-15
KRZYSZTOF ANTONI GRABOWSKI
Powiernik
2001-06-21
2019-11-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
WŁODZIMIERZ STANISŁAW KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-05-16
2019-11-15
WALENTY IWAŃCZ
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2001-05-16
2019-11-15
LECH PIOTR MAKUCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-16
2019-11-15
2001-05-16
2019-11-15
SPÓŁDZIELNIA
2001-05-16
2019-11-15
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY- SPÓŁDZIELNIA PRACY
2001-05-16
2019-11-15
ZBĄSZYŃSKA, 2, ŁÓDŹ, 91- 342, ŁÓDŹ, POLSKA
2001-05-16
2019-11-15
3430A - PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH
2001-05-16
2019-11-15
2862Z - PRODUKCJA NARZĘDZI
2001-05-16
2019-11-15
2954Z - PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO
2001-05-16
2019-11-15
2811 - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
2001-05-16
2019-11-15
50 - SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2001-05-16
2019-11-15
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
2001-05-16
2019-11-15
52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI
2001-05-16
2019-11-15
74 - POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie