KRS 0000012317
REGON01729624300000
NazwaWORLDHILL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWORLDHILL POLSKA
Data rejestracji 19 maj 2001 (23 lata temu) 19 maj 2001
Data usunięcia 26 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OKRĘŻNA, 83, WARSZAWA, 02-933, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 75000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#8010A SZKOLNICTWO PODSTAWOWE #8010B SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE #8021Z SZKOLNICTWO ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6021A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI #5551Z STOŁÓWKI #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6022Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #8532B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWEKRYSTYNA MARIA SZAREK
Wspólnik
2001-05-19
2023-04-26
38 (TRZYDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.000,00 (DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ELŻBIETA RENA MADEJ
Wspólnik
2001-05-19
2023-04-26
22 (DWADZIEŚCIA DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000,00 (JEDENAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MIROSŁAW ANTONI BIEŃKOWSKI
Wspólnik
2001-09-04
2023-04-26
90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
AYSE BANU AYDOS
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2023-04-26
MIROSŁAW ANTONI BIEŃKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2023-04-26
JOHN ROBERT CARON
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2023-04-26
ELIZABETH ALISON STERNER
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2003-07-03
ALEJANDRA VALLS FIGUERAS
Członek Organu Nadzoru
2003-07-03
2023-04-26
MONIKA MAŁGORZATA FIUK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2023-04-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
KRYSTYNA MARIA SZAREK
PREZES ZARZĄDU
2001-05-19
2023-04-26
ELŻBIETA RENA MADEJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-05-19
2023-04-26
AGNIESZKA JOANNA BIEŃKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-04
2001-12-06
2001-05-19
2004-06-29
WIERTNICZA, 113, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie