KRS 0000012156
REGON27747996000000
NazwaMAGNETI MARELLI SUPENSION SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMAGNETI MARELLI SUPENSION SYSTEMS POLAND
Data rejestracji 14 maj 2001 (23 lata temu) 14 maj 2001
Data usunięcia 03 sty 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GENERAŁA ZARUSKIEGO, 11, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4310000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIMAGNETI MARELLI SPA SPÓŁKA PRAWA WŁOSKIEGO
Wspólnik
2001-05-14
2002-01-08
100 UDZIAŁÓW 50.000,00 PLN
MAGNETI MARELLI S.P.A.
Wspólnik
2002-01-08
2012-01-03
86.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.310.000,00 ZŁ
ALEKSANDER WŁADYSŁAW KUCZERA
Likwidator
2010-06-24
2012-01-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
ADRIANO FONTANA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-14
2002-01-08
BRUNO STOPPELLI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-30
2009-09-28
ADRIANO FONTANA
PREZES ZARZĄDU
2002-01-08
2010-06-24
ERMANNO FERRARI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-30
2006-03-16
FRANCISCO JAVIER SIMON MURGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-27
2009-09-28
ULISSE D'ERAMO
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-28
2010-06-24
ANDREA VACCARI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-28
2010-06-24
2001-05-14
2010-06-24
MAGNETI MARELLI SUSPENSION SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie