KRS 0000011952
NIP8992415776
REGON93267085100000
Nazwa"PREDKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPREDKI
Data rejestracji 15 maj 2001 (23 lata temu) 15 maj 2001
Data usunięcia 19 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PODWALE, 37/38, WROCŁAW, 50-040, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5272Z NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #7440Z REKLAMA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAWZBIGNIEW STANISŁAW SZYMAŃSKI
Wspólnik
2001-05-15
2004-10-26
68 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 68.000,00 PLN
SŁAWOMIR HENRYK KACZOR
Wspólnik
2004-10-26
2021-11-19
68 UDZIAŁÓW (SŁOWNIE: SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68.000 ZŁ (SŁOWNIE: SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH).
BEATA KATARZYNA OLSZYŃSKA
Prokurent
2001-05-15
2021-11-19
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH,SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE,PROKURENT SAMODZIELNIE LUB W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
ZBIGNIEW STANISŁAW SZYMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-05-15
2006-10-30
SŁAWOMIR HENRYK KACZOR
PREZES ZARZĄDU
2006-10-30
2020-03-30
2001-05-15
2004-10-26
TRAUGUTTA, 111/113, WROCŁAW, 50-419, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie