KRS 0000011601
NIP9581356771
REGON19206350800000
NazwaEKOPLASTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaEKOPLASTIK LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 04 cze 2001 (23 lata temu) 04 cze 2001
Data usunięcia 11 maj 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHWASZCZYŃSKA, 129-149, GDYNIA, 81-571, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4020500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2016 PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #329 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #382 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANASTANISŁAW FRANCISZEK MALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-11-03
2016-05-11
KRZYSZTOF MICHAŁ BRUSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-07-22
2016-05-11
IRENEUSZ JAROSŁAW MICHAŁKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-05-29
2016-05-11
JAN JÓZEF ŁĄTKA
Członek Organu Nadzoru
2004-12-22
2008-07-25
ADAM WŁODZIMIERZ STARZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-25
2010-11-03
JACEK PIOTR SKARBEK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2004-12-22
DANUTA ZOFIA GRODZICKA KOZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2003-05-29
JOANNA STEFANIA MARCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2011-07-22
Wspólnik
2003-05-29
2003-10-01
5.641 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.820.500 ZŁOTYCH
19039809600000
Wspólnik
2003-10-01
2010-11-03
5.640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.820.000 ZŁOTYCH
19273436800000
Wspólnik
2003-10-01
2016-05-11
5.641 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAZY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.820.500,00 ZŁ
19197800000000
Wspólnik
2001-06-04
2003-05-29
5.641 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.820.500 ZŁ
19023504600000
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Wspólnik
2001-06-04
2016-05-11
2.400 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200.000 ZŁOTYCH
190268590
JOANNA STEFANIA MARCZAK
Prokurent
2001-06-04
2001-10-26
ŁĄCZNA
ANDRZEJ SEYDA
Prokurent
2001-06-04
2004-12-22
PROKURA ŁĄCZNA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW
JOLANTA MARIA SZYMANIUK
Prokurent
2001-10-26
2016-05-11
PROKURA ŁĄCZNA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIALANIE DWÓCH PROKURENTÓW
BEATA ELŻBIETA NIERZWICKA
Prokurent
2003-10-01
2016-05-11
PROKURA ŁĄCZNA
ANDRZEJ SŁAWOMIR POLEK
Prokurent
2004-12-22
2016-05-11
ŁĄCZNA
AGNIESZKA HOLENDER
Powiernik
2013-01-31
2016-05-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JANUSZ GROCHOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-04
2001-10-26
ANDRZEJ KOPEĆ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-04
2001-10-26
ANDRZEJ KOPEĆ
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR DS. OPERACYNYCH
2001-10-26
2003-05-29
KRZYSZTOF MICHAŁ BRUSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-26
2005-11-30
ANDRZEJ SOBOCIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR DS. OPERACYJNYCH
2003-10-01
2005-11-30
ANDRZEJ SOBOCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-11-30
2016-05-11
2001-06-04
2013-01-31
EKOPLASTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie