KRS 0000011459
NIP8790170716
REGON00098493000000
Nazwa"SPOŁEM" SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"SPOŁEM" PRACY
Data rejestracji 09 maj 2001 (23 lata temu) 09 maj 2001
Data usunięcia 09 lip 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WIELKI RÓW, 40 B, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #9251C DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓWAGRAŃ WIDEO GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEANATECHNOLOGICZNEGONICZNEJJ NIE SKLASYFIKOWANANA CZYSZCZĄCYCHYFIKOWANAACYJNYCH - LOKALNYCHESYŁOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5530A RESTAURACJE #5540Z BARY #5551Z STOŁÓWKI #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5132Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5134A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #5134B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5137Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #1581A PRODUKCJA PIECZYWA #1581B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH #1582Z PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO #1513B PRODUKCJA - UBÓJ I PRZETWÓRSTWO MIĘSAGRZEGORZ WIAK
Likwidator
2009-06-23
2010-07-09
WIESŁAWA SMOLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-09
2010-07-09
MIECZYSŁAWA HARTWICH
Członek Organu Nadzoru
2001-05-09
2010-07-09
URSZULA ELŻBIETA KŁOS
Członek Organu Nadzoru
2001-05-09
2008-04-17
MARIUSZ RAFIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-09
2002-11-06
MARIANNA MULARZ
Członek Organu Nadzoru
2002-11-06
2006-06-13
KATARZYNA KALINOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-06-13
2010-07-09
BARBARA RYGIELSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-04-17
2010-07-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKLADA PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PEŁNMOCNIKÓW.
GRZEGORZ WIAK
PREZES
2001-05-09
2009-06-23
2001-05-09
2009-06-23
"SPOŁEM" SPÓŁDZIELNIA PRACY
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie