KRS 0000011452
NazwaCHAMPIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOŚCIANIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCHAMPIPOL W KOŚCIANIE
Data rejestracji 09 maj 2001 (23 lata temu) 09 maj 2001
Data usunięcia 18 wrz 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres M. KONOPNICKIEJ, 2, KOŚCIAN, 64-000, KOŚCIAN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#0112B UPRAWA WARZYW I SPECJALNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. #1533B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW #5131 SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5221 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5211 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6312A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #6312B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACHJEAN JOSEPH ZINETTI
Wspólnik
2001-05-09
2003-09-18
20 UDZIAŁÓW WARTOŚCI 30.000,- PLZ
WIESŁAW LEMBICZ
Wspólnik
2001-05-09
2003-09-18
20 UDZIAŁÓW WARTOŚCI 30.000,- PLZ
GEORGES RENE MAGNANT
Wspólnik
2001-05-09
2003-09-18
20 UDZIAŁÓW WARTOŚCI 30.000,- PLZ
JACEK LEMBICZ
Wspólnik
2001-05-09
2003-09-18
20 UDZIAŁÓW WARTOŚCI 30.000,- PLZ
WŁODZIMIERZ ZENON PRZYDRÓŻNY
Wspólnik
2001-05-09
2003-09-18
20 UDZIAŁÓW WARTOŚCI 30.000,- PLZ
WŁODZIMIERZ ZENON PRZYDRÓŻNY
Likwidator
2002-10-01
2003-09-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
GEORGES RENE PATRICK MAGNANT
CZLONEK ZARZĄDU
2001-05-09
2003-09-18
JEAN JOSEPH REGIS ZINETTI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-09
2003-09-18
JACEK LEMBICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-09
2003-09-18
WIESŁAW STANISŁAW LEMBICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-09
2003-09-18
WŁODZIMIERZ ZENON PRZYDRÓŻNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-09
2003-09-18
2001-05-09
2002-10-01
CHAMPIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie