KRS 0000011418
NIP8790001043
REGON87152298800000
NazwaSTOWARZYSZENIE OŚWIATOWCÓW POLSKICH ODDZIAŁ W TORUNIU
Krótka nazwaOŚWIATOWCÓW POLSKICH ODDZIAŁ W TORUNIU
Data rejestracji 09 maj 2001 (23 lata temu) 09 maj 2001
Data usunięcia 12 gru 2014 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres PCK, 9, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#9412Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEKMIKOŁAJ ADAMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-05-09
2014-12-12
LUCJAN ZAWADZKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-09
2014-12-12
JAN KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-09
2014-12-12
ANTONI JÓZEF STARK
Likwidator
2013-11-27
2014-12-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZAD ODDZIAŁU
Sposób reprezentacjiDO ZAWIERANIA UMÓW , UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW I SKŁADANIA OŚWIADCZEN WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE I PODPIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ODDZIAŁU
HENRYK ANDRZEJEWSKI
WICEPREZES
2001-05-09
2004-08-25
ELŻBIETA MARIA STARK
SEKRETARZ
2001-05-09
2013-11-27
EWARYST LASIŃSKI
SKARBNIK
2001-05-09
2004-08-25
EWARYST LASIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-08-25
2013-11-27
JAROSŁAW MACIEJ CZARNOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-09
2007-05-08
EWA MARIA KATARZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-28
2009-01-16
MAŁGORZATA HANNA KOWALKIEWICZ
SKARBNIK ZARZĄDU
2004-08-25
2009-01-16
MAŁGORZATA HANNA KOWALKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-16
2013-04-12
ZDZISŁAWA CZAJKA
SKARBNIK ZARZĄDU
2009-01-16
2013-11-27
BARBARA ANNA STARK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-12
2013-11-27
2001-05-09
2014-12-12
STOWARZYSZENIE
2001-05-09
2014-12-12
STOWARZYSZENIE OŚWIATOWCÓW POLSKICH ODDZIAŁ W TORUNIU
2001-05-09
2014-12-12
PCK, 9, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2010-01-25
2014-12-12
9412Z - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH
2010-01-25
2014-12-12
5811Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie