KRS 0000011153
REGON35630208200000
NazwaEPI - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEPI - INVEST
Data rejestracji 08 maj 2001 (23 lata temu) 08 maj 2001
Data usunięcia 06 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres M. KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#2442Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH #3310A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8531B POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMIEWA PIACENTILE
Wspólnik
2001-05-08
2017-10-06
49 PO 500 ZŁ KAŻDY ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 24.500 ZŁ
HELENA ANNA RATAJCZAK
Wspólnik
2001-05-08
2017-10-06
51 PO 500 ZŁ KAŻDY ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 25.500 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
EWA PIACENTILE
PREZES ZARZĄDU
2001-05-08
2017-10-06
2001-05-08
2013-03-05
SIEMIRADZKIEGO, 6, WIELICZKA, 32 - 020, WIELICZKA, POLSKA
2013-03-05
2015-12-14
ŚW. TOMASZA, 35, M. KRAKÓW, 31-027, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie