KRS 0000010949
NIP1131223072
REGON01240148000000
NazwaMARFLEX - M.J. MAILLIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMARFLEX - M.J. MAILLIS POLAND
Data rejestracji 09 maj 2001 (23 lata temu) 09 maj 2001
Data usunięcia 22 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 4, KARCZEW, 05-480, KARCZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 114077950,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1131223072
data rejestracji 07 kwi 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 paź 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCHANDREW TEO
Beneficjent
1978-02-21
MARK TEO
Beneficjent
1973-02-17
JÜRGEN SCHEIBLEHNER
Beneficjent
1980-06-29
ANDREW TEO
zgłaszający - członek zarządu
1978-02-21
MARK TEO
zgłaszający - członek zarządu
1973-02-17
JÜRGEN SCHEIBLEHNER
zgłaszający - członek zarządu
1980-06-29
M.J.MAILLIS S.A. - INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES
Wspólnik
2001-05-09
2017-04-05
2 281 559 (DWA MILIONY DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 114 077 950,00 ZŁ (STO CZTERNAŚCIE MILIONÓW SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT POLSKICH ZŁOTYCH 00/100)
MAILLIS HOLDINGS S.A.R.L.
Wspólnik
2017-04-05
2022-05-25
2281559 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 114077950 ZŁ
Wspólnik
2022-05-25
2022-10-22
2.281.599 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 114.077.950,00 ZŁOTYCH
38979936100000
THEODOROS ARAVANIS
Prokurent
2001-05-09
2001-08-24
PROKURA SAMOISTNA
ADAM RADKOWSKI
Prokurent
2022-06-13
2022-10-22
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DZIAŁANIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI TYLKO ŁĄCZNIE Z DRUGIM USTANOWIONYM W SPÓŁCE PROKURENTEM
ALEXANDER STOCKINGER
Prokurent
2022-06-13
2022-10-22
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DZIAŁANIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI TYLKO ŁĄCZNIE Z DRUGIM USTANOWIONYM W SPÓŁCE PROKURENTEM
ANDREW TEO
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU
MARK TEO
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU
JÜRGEN SCHEIBLEHNER
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ADAM RADKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-29
2022-05-25
PAWEŁ LISONEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-22
2018-07-04
CHARALAMPOS STAVRINOUDAKIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-09
2007-11-23
MICHAEL MAILLIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-09
2015-11-09
NIKITAS GLYKAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-24
2005-11-28
JOHN KOUROUGLOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-05
2011-07-29
ILIAS THEODOROS GRIGORIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-28
2006-11-23
JOANNIS KARAVIAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-23
2008-06-11
EFSTRATIOS ACHILLEFS MOLINOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-11
2009-12-17
APOSTOLOS KERKEMEZOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-17
2018-06-29
2001-05-09
2003-09-15
MARFLEX - M.J. MAILLIS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-09
2001-11-05
DOMANIEWSKA, 37B, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie