KRS 0000010817
NIP8971024378
REGON93077715400000
NazwaHALUSIAK LESZCZYSZYN SZCZEPANIK "M-STUDIO" SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaHALUSIAK LESZCZYSZYN SZCZEPANIK "M-STUDIO"
Data rejestracji 09 maj 2001 (23 lata temu) 09 maj 2001
Data usunięcia 23 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres CZARNIECKIEGO, 1, WROCŁAW, 53-650, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8971024378
data rejestracji 07 mar 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓWANIELA SZCZEPANIK
Beneficjent
HELENA LESZCZYSZYN
Beneficjent
JOLANT SŁAWOMIR HALUSIAK
Beneficjent
ANIELA SZCZEPANIK
reprezentant
HELENA LESZCZYSZYN
reprezentant
JOLANT SŁAWOMIR HALUSIAK
reprezentant
JOLANT SŁAWOMIR HALUSIAK
Wspólnik
2001-05-09
2022-08-23
HELENA LESZCZYSZYN
Wspólnik
2001-05-09
2022-08-23
ANIELA SZCZEPANIK
Wspólnik
2001-05-09
2022-08-23
ANIELA SZCZEPANIK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
HELENA LESZCZYSZYN
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
JOLANT SŁAWOMIR HALUSIAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPOWAŻNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY,PRZY CZYM PRAWO TO PRZYSŁUGUJE DWÓM WSPÓLNIKOM DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE LUB WSPÓLNIKOWI DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JOLANT SŁAWOMIR HALUSIAK
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-09
2022-08-23
HELENA LESZCZYSZYN
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-09
2022-08-23
ANIELA SZCZEPANIK
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-09
2022-08-23
2001-05-09
2004-11-17
CZARNECKIEGO, 1, WROCŁAW, 53-650, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie