KRS 0000010557
REGON81102524500000
NazwaTKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTKK
Data rejestracji 18 maj 2001 (23 lata temu) 18 maj 2001
Data usunięcia 30 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STORRADY, 1, SZCZECIN, 71-602, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #45 BUDOWNICTWO #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄMARCIN HENRYK KOSIOROWSKI
Wspólnik
2001-05-18
2004-04-19
2 (DWA UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000 ZŁ (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
MARIUSZ ANDRZEJ PRZYBYŁ
Wspólnik
2001-05-18
2003-04-16
JEDEN UDZIAŁ O WARTOŚCI 1.500 (TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
WOJCIECH JERZY MIEROWSKI
Wspólnik
2001-05-18
2003-04-16
JEDEN UDZIAŁ O WARTOŚCI 1.500 (TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
TOMASZ KONRAD KORNACKI
Wspólnik
2001-05-18
2021-06-30
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
TOMASZ KONRAD KORNACKI
Likwidator
2007-02-12
2021-06-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
MARCIN HENRYK KOSIOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-05-18
2003-05-15
TOMASZ KONRAD KORNACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-18
2003-05-15
TOMASZ KONRAD KORNACKI
PREZES ZARZĄDU
2003-05-15
2007-02-12
2001-05-18
2003-05-15
"MOBY DICK GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-15
2006-03-08
"MDG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-03-08
2007-02-12
TKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-18
2006-03-08
NIEDZIAŁKOWSKIEGO, 24, M. SZCZECIN, 71-410, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie