KRS 0000010415
REGON01728669300000
Nazwa"E-LAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaE-LAND
Data rejestracji 07 maj 2001 (23 lata temu) 07 maj 2001
Data usunięcia 31 paź 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SCHROEGERA, 32, WARSZAWA, 01-822, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 580000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #365 PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7133 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #7134 WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #80 EDUKACJA #921 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNAJAROSŁAW MAREK KANIA
Wspólnik
2001-05-07
2003-10-31
290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 290.000,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ KRZYSZTOF NOWAK
Wspólnik
2001-05-07
2003-10-31
290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 290.000,00 ZŁOTYCH
JAROSŁAW MAREK KANIA
Likwidator
2003-01-14
2003-10-31
ANDRZEJ KRZYSZTOF NOWAK
Likwidator
2003-01-14
2003-10-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ
JAROSŁAW MAREK KANIA
PREZES ZARZĄDU
2001-05-07
2003-01-14
ANDRZEJ KRZYSZTOF NOWAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-05-07
2003-01-14
2001-05-07
2003-01-14
"E-LAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie