KRS 0000010279
Nazwa"PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EURO-EX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EURO-EX
Data rejestracji 27 kwi 2001 (23 lata temu) 27 kwi 2001
Data usunięcia 27 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TETMAJERA, 2A, DĘBICA, 39-200, DĘBICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #503 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJACEK NIKIEL
Wspólnik
2001-04-27
2018-02-27
34 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ KWOCIE 17.000 ZŁ
JAN WŁADYSŁAW SKOPEK
Wspólnik
2001-04-27
2018-02-27
34 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ KWOCIE 17.000 ZŁ
JAN SKOWROŃSKI
Wspólnik
2001-04-27
2018-02-27
34 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ KWOCIE 17.000 ZŁ
KRZYSZTOF ANTONI BARAŃSKI
Wspólnik
2001-04-27
2003-01-30
17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH).
SYLWESTER JÓZEF BARAŃSKI
Wspólnik
2001-04-27
2003-01-30
17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH).
MAREK ANTONI MUZYKA
Wspólnik
2001-04-27
2003-01-30
17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH).
JACEK NIKIEL
Członek Organu Nadzoru
2001-04-27
2003-10-31
MAREK ANTONI MUZYKA
Członek Organu Nadzoru
2001-04-27
2003-10-31
SYLWESTER JÓZEF BARAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-27
2003-10-31
WIKTOR USOWICZ
Kurator
2013-05-09
2018-02-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY.
JAN SKOWROŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-04-27
2002-01-24
ZBIGNIEW ZYGMUNT RUSIN
PREZES ZARZĄDU
2002-01-24
2004-05-26
2001-04-27
2018-02-27
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-27
2018-02-27
"PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EURO-EX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-27
2018-02-27
TETMAJERA, 2A, DĘBICA, 39-200, DĘBICA, POLSKA
2001-04-27
2018-02-27
50 - SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2001-04-27
2018-02-27
503 - SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH
2001-04-27
2018-02-27
602 - WYKONYWANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH
2001-04-27
2018-02-27
6321Z - WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI WSPIERAJĄCEJ DLA TRANSPORTU LĄDOWEGO W TYM ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z EKSPLOATACJĄ TABORU SAMOCHODOWEGO
2001-04-27
2018-02-27
7414 - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2001-04-27
2018-02-27
631 - PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
2001-04-27
2018-02-27
6523Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
2001-04-27
2018-02-27
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
2001-04-27
2018-02-27
7484B - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie